Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 luglio 1974 al 11 agosto 1974
Presidente
-
-
Renato Ballardini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 18.09.1973
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Gabriele Giannantoni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Pierantonino Berte'
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Francesco Rausa
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976