Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 luglio 1978
Presidente
-
-
Michele Di Giesi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 14.10.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.10.1976
al 24.10.1978
Vicepresidenti
-
-
Gabriele Giannantoni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Alessandro Giordano
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Paola Cavigliasso
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 26.07.1978
-
-
Enzo Bartocci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.12.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979