Organi del
VIII Commissione (Istruzione e belle arti)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 aprile 1980 al 5 maggio 1980
Presidente
-
-
Giancarlo Tesini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidente
-
-
Vitilio Masiello
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 02.02.1983
Segretari
-
-
Giovanna Bosi Maramotti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Michele Scozia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 26.09.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983