Organi del
VIII Commissione (Istruzione e belle arti)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 9 febbraio 1983
Presidente
-
-
Giuseppe Amadei
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 21.12.1982 al 11.07.1983
Membro
dal 14.12.1982
al 11.07.1983
Vicepresidente
-
-
Francesco Casati
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Giovanna Bosi Maramotti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 10.02.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Egidio Sterpa
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983