Organi del
VIII Commissione (Istruzione e belle arti)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 giugno 1982 al 13 giugno 1982
Presidente
-
-
Pier Luigi Romita
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 01.12.1982
Membro
dal 04.11.1980
al 14.12.1982
Vicepresidenti
-
-
Francesco Casati
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Vitilio Masiello
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 02.02.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 02.02.1983
Segretari
-
-
Giovanna Bosi Maramotti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 10.02.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Egidio Sterpa
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983