Organi del
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 giugno 1995 al 19 giugno 1995
Presidente
-
-
Alessandro Rubino
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Aldo Rebecchi
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Carmine Santo Patarino
ALLEANZA NAZIONALE - MSI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Francesco Ghiroldi
LEGA NORD
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Francesco Paolo Voccoli
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996