Organi del
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 ottobre 1998 al 11 luglio 1999
Presidente
-
-
Nerio Nesi
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 28.07.1998 al 25.04.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 10.10.2000
Vicepresidenti
-
-
Carlo Carli
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 27.04.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Gaetano Rasi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 14.03.2001
Segretari
-
-
Sergio Fumagalli
MISTO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Francesco Di Comite
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001