Organi del
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012
Vicepresidenti
-
-
Laura Froner
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Raffaello Vignali
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Luigi Lazzari
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Paolo Fadda
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013