Organi del
X Commissione Industria e commercio - turismo
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 luglio 1951
Presidente
-
-
Gioacchino Quarello
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Vannuccio Faralli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Aldo Fascetti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Cesare Dami
COMUNISTA
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Celestino Ferrario
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953