Organi del
X Commissione Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 gennaio 1972 al 16 febbraio 1972
Presidente
-
-
Giorgio Guerrini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 15.01.1969
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Vincenzo Gatto
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Gerardo Bianchi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 15.01.1969
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Ignazio Pirastu
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972