Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
X Commissione Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 1972 al 6 luglio 1972
Sostituzioni
Altri membri
Quirino Russo
sostituisce
Bruno Corti
fino al 10.07.1974
Sergio Pezzati
sostituisce
Antonio Bisaglia
fino al 04.07.1976
Giovanni Lombardi
sostituisce
Sebastiano Vincelli
fino al 01.04.1974
Giuseppe Reale
sostituisce
Alessandro Canestrari
fino al 07.07.1973
Membri
Roberto Baldassari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Francesco Amodio
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Foscarini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Guglielmino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Bogi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vittore Catella
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio Mancini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Ferdinando Russo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Calogero Volpe
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Dino Marocco
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Antonio Dal Maso
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Aldo Arzilli
dal 25.05.1972 al 26.01.1973
Vinicio Scipioni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio Bodrito
dal 25.05.1972 al 26.08.1974
Gianfranco Merli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Enzo Poli
dal 25.05.1972 al 19.04.1975
Calogero Pumilia
dal 25.05.1972 al 10.07.1974
Giulio Caradonna
dal 25.05.1972 al 07.11.1973
Giuseppe Alessandrini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Albino Skerk
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio Bisaglia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Piero Francesco Bargellini
dal 25.05.1972 al 29.05.1974
Gaetano Di Leo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Achille Lauro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Enea Piccinelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Bruno Corti
dal 25.05.1972 al 10.07.1974
Alessandro Carri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Ceravolo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Angelo Becciu
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Nevol Querci
dal 25.05.1972 al 10.07.1974
Francesco Giulio Baghino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Edoardo Marino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Beppe Pisanu
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alessandro Canestrari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sebastiano Vincelli
dal 25.05.1972 al 01.04.1974
Custode Fioriello
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Macchiavelli
dal 25.05.1972 al 07.07.1972
Aldo Venturini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Pani
dal 25.05.1972 al 10.07.1974
Corrado Belci
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vittorio Korach
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Guerrini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renato Ballarin
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio Marzotto Caotorta
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Quirino Russo
dal 30.06.1972 al 10.07.1974 sostituisce:
Bruno Corti
;
Sergio Pezzati
dal 30.06.1972 al 04.07.1976 sostituisce:
Antonio Bisaglia
;
Giovanni Lombardi
dal 30.06.1972 al 01.04.1974 sostituisce:
Sebastiano Vincelli
;
Giuseppe Reale
dal 30.06.1972 al 07.07.1973 sostituisce:
Alessandro Canestrari
;
Naviga
Storia
Composizione storica
25.05.1972
sono assegnati 44 membri
30.06.1972
4 sostituzioni
07.07.1972
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
11.07.1972
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
26.01.1973
cessa 1 membro
05.02.1973
è assegnato 1 membro
12.07.1973
1 sostituzione
02.10.1973
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
07.11.1973
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.02.1974
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.04.1974
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
02.04.1974
viene eletto 1 Vicepresidente
18.04.1974
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.05.1974
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.07.1974
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
termina 1 sostituzione
11.07.1974
viene eletto il Presidente
sono assegnati 2 membri
il Presidente lascia l'incarico
17.07.1974
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
26.07.1974
è assegnato 1 membro
26.08.1974
cessa 1 membro
12.12.1974
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.04.1975
cessa 1 membro
29.09.1975
è assegnato 1 membro