Organi del
X Commissione Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 luglio 1973 al 11 luglio 1973
Presidente
-
-
Vittore Catella
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Sergio Ceravolo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Enea Piccinelli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 19.02.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Mario Dino Marocco
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Nevol Querci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 10.07.1974