Organi del
XI Commissione Agricoltura e foreste
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 1960 al 30 giugno 1960
Presidente
-
-
Pietro Germani
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Ferdinando Truzzi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Pietro Grifone
COMUNISTA
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Giuseppe Avolio
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 18.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Agostino Pavan
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963