Organi del
XI Commissione Lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 marzo 1956 al 29 giugno 1956
Presidente
-
-
Ferdinando Storchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 28.09.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Carlo Repossi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 28.09.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958