Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 aprile 1991 al 16 aprile 1991
Presidente
-
-
Giorgio Bogi
REPUBBLICANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Lino Armellin
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Luigi Rinaldi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Gabriele Renzulli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992