Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 17 ottobre 1989
Presidente
-
-
Giorgio Bogi
REPUBBLICANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Lino Armellin
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Leda Colombini
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Luigi Rinaldi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992