Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 luglio 2002 al 17 settembre 2002
Presidente
-
-
Giuseppe Palumbo
FORZA ITALIA
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Petrella
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Chiara Moroni
MISTO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006