Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
9 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 dicembre 1993 al 13 aprile 1994
Presidente
-
-
Francesco Bruni
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Carmine Nardone
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Marte Ferrari
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.05.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Leone Manti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Flavio Tattarini
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994