Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019
Capogruppo
-
-
Raffaele Nevi
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.06.2018 al 12.10.2022