Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 luglio 2020 al 30 luglio 2020
vengono eletti
Presidente
Filippo Gallinella
VicePresidente
Susanna Cenni
,
Maria Spena
Segretario
Francesco Critelli
,
Monica Ciaburro
cessa
Matteo Mauri
è assegnato
Jacopo Morrone
Capogruppo
Silvia Benedetti
MISTO
dal 21.06.2018 al 12.10.2022
Naviga
Storia
Composizione storica
21.06.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 7 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 46 membri
12.09.2018
cessa 1 membro
26.11.2018
cessa 1 membro
1 subentro
29.11.2018
cessa 1 membro
1 subentro
17.01.2019
1 Segretario lascia l'incarico
27.02.2019
viene eletto 1 Segretario
30.04.2019
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
10.05.2019
cessa 1 membro
03.06.2019
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.06.2019
è assegnato 1 membro
19.06.2019
cessa 1 membro
31.07.2019
è assegnato 1 membro
10.09.2019
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 subentro
16.09.2019
cessa 1 membro
19.09.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
2 sostituzioni
23.09.2019
cessa 1 membro
24.09.2019
cessa 1 membro
27.09.2019
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
è assegnato 1 membro
25.10.2019
è assegnato 1 membro
27.11.2019
1 subentro
termina 1 subentro
02.12.2019
cessa 1 membro
17.02.2020
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.02.2020
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.02.2020
è assegnato 1 membro
20.05.2020
è assegnato 1 membro
20.07.2020
cessa 1 membro
22.07.2020
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.07.2020
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
29.07.2020
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
31.07.2020
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
05.08.2020
cessa 1 membro
1 subentro
14.08.2020
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
13.11.2020
cessa 1 membro
20.01.2021
cessa 1 membro
09.03.2021
cessano 2 membri
1 subentro
11.03.2021
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
18.03.2021
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
23.03.2021
1 subentro
termina 1 subentro
25.03.2021
1 sostituzione
09.04.2021
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.04.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
15.04.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
1 subentro
termina 1 subentro
11.06.2021
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
11.10.2021
cessa 1 membro
28.12.2021
è assegnato 1 membro
29.01.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
10.02.2022
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
21.02.2022
cessa 1 membro
15.03.2022
è assegnato 1 membro
17.03.2022
cessa 1 membro
21.04.2022
è assegnato 1 membro
01.06.2022
è assegnato 1 membro
21.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
23.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2022
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 5 membri
27.06.2022
sono assegnati 4 membri
08.07.2022
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.07.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
15.09.2022
cessa 1 membro
1 subentro
Gruppi
MOVIMENTO 5 STELLE (2)
PARTITO DEMOCRATICO (3)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (2)
FRATELLI D'ITALIA (2)
MISTO (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (1)
LIBERI E UGUALI (1)
ITALIA VIVA (1)