Organi del
XIII Commissione Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 luglio 1976 al 28 luglio 1976
Presidente
-
-
Renato Ballardini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Furia
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 26.07.1978
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Eletta Bertani Fogli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Ines Boffardi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979