Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
1 agosto 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 ottobre 1999 al 25 ottobre 1999
Presidente
-
-
Antonio Ruberti
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 04.09.2000
Membro
dal 10.08.1996
al 04.09.2000
Vicepresidenti
-
-
Alessandro Bergamo
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 10.08.1996
al 29.05.2001
-
-
Francesco Ferrari
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 30.05.2000
Membro
dal 10.08.1996
al 30.05.2000
Segretari
-
-
Sandra Fei
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 10.08.1996
al 29.05.2001