Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 giugno 2007 al 24 giugno 2007
Presidente
-
-
Franca Bimbi
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Michele Pisacane
POPOLARI-UDEUR
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Rosella Ottone
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Marco Airaghi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008