Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 febbraio 2019 al 17 marzo 2019
è assegnato
Patrizia Marrocco
Capogruppo
Emanuela Rossini
MISTO
dal 21.06.2018 al 12.10.2022
Naviga
Storia
Composizione storica
21.06.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 8 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 43 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
8 sostituzioni
12.02.2019
è assegnato 1 membro
18.03.2019
1 subentro
19.03.2019
cessa 1 membro
21.03.2019
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
26.07.2019
cessa 1 membro
1 subentro
31.07.2019
cessa 1 membro
01.08.2019
è assegnato 1 membro
04.09.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
terminano 8 sostituzioni
10.09.2019
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 4 membri
2 sostituzioni
3 subentri
16.09.2019
è assegnato 1 membro
24.09.2019
è assegnato 1 membro
27.09.2019
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
1 sostituzione
28.10.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.12.2019
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
13.02.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
22.04.2020
cessa 1 membro
22.07.2020
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
28.07.2020
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
29.07.2020
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 5 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 3 membri
terminano 2 subentri
30.07.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
2 subentri
06.08.2020
è assegnato 1 membro
08.09.2020
cessa 1 membro
1 subentro
01.10.2020
1 subentro
27.10.2020
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
11.11.2020
cessa 1 membro
1 subentro
09.03.2021
sono assegnati 3 membri
cessano 5 membri
1 sostituzione
11.03.2021
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 subentro
18.03.2021
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
19.03.2021
è assegnato 1 membro
09.04.2021
cessa 1 membro
26.04.2021
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
31.05.2021
è assegnato 1 membro
11.06.2021
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
15.06.2021
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.07.2021
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
26.07.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
1 subentro
termina 1 subentro
27.07.2021
cessa 1 membro
15.12.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
11.02.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2022
è assegnato 1 membro
09.03.2022
1 sostituzione
15.03.2022
cessa 1 membro
22.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2022
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.06.2022
cessa 1 membro
13.07.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.08.2022
viene eletto 1 Capogruppo
Gruppi
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (3)
PARTITO DEMOCRATICO (2)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
MISTO (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
LIBERI E UGUALI (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)