Organi del
XIX Commissione Igiene e sanità pubblica
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 ottobre 1970 al 17 novembre 1970
Presidente
-
-
Dante Graziosi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 02.09.1969
al 24.05.1972
Vicepresidente
-
-
Ado Guido Di Mauro
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Attilio Bartole
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972