Organi del
XIX Commissione Igiene e sanità pubblica
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Maria Eletta Martini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Giacinto Urso
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Dolores Abbiati
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Alfredo Giovanardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Luciano Forni
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Susanna Agnelli
REPUBBLICANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979