Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bernardo Mattarella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bernardo Mattarella
Nasce a Castellammare Del Golfo (Trapani) il 15 settembre 1905
Deceduto il 1 marzo 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 marzo 1971
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
14
Incarichi di governo
|
449
Interventi
|
142
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (7)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (6)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1965
IV Legislatura della Repubblica italiana
Deroghe al monopolio di Stato del chinino (iniziativa Governativa) -
C.2295
, 22 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Deroga al monopolio di Stato del chinino.
Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (iniziativa Governativa) -
C.2457
, 16 giugno 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970.
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965 (iniziativa Governativa) -
C.2592
, 19 agosto 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le Immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Provvidenze a favore delle costruzioni navali (iniziativa Governativa) -
C.2600
, 13 settembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvidenze a favore delle costruzioni navali.
Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (iniziativa Governativa) -
C.2601
, 13 settembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste "C" e "D" (iniziativa Governativa) -
C.2609
, 25 settembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 In relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste "C" e "D".
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche (iniziativa Governativa) -
C.2883
, 15 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1948
1
1953
7
1954
8
1955
9
1956
20
1957
11
1959
6
1960
2
1961
1
1962
5
1963
18
1964
24
1965
7
1966
3
1967
1
1968
3
1969
7
1970
9