Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bernardo Mattarella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bernardo Mattarella
Nasce a Castellammare Del Golfo (Trapani) il 15 settembre 1905
Deceduto il 1 marzo 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 marzo 1971
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
14
Incarichi di governo
|
449
Interventi
|
142
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1968
V Legislatura della Repubblica italiana
LAFORGIA ed altri: Ulteriori provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.242
, 24 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182 e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (iniziativa Parlamentare) -
C.495
, 10 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
LAFORGIA ed altri: Riposo settimanale per le rivendite di generi di monopolio e norme sull'orario di vendita (iniziativa Parlamentare) -
C.669
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1948
1
1953
7
1954
8
1955
9
1956
20
1957
11
1959
6
1960
2
1961
1
1962
5
1963
18
1964
24
1965
7
1966
3
1967
1
1968
3
1969
7
1970
9