Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio Colombo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio Colombo
Nasce a Potenza (Basilicata) il 11 aprile 1920
Deceduto il 24 giugno 2013
Laurea in giurisprudenza;
Presidente del Consiglio
I Governo Colombo (06.08.1970 - 17.02.1972)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
40
Incarichi di governo
|
16
Atti di indirizzo e controllo
|
394
Interventi
|
1626
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (1)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1990
X Legislatura della Repubblica italiana
BIONDI ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (iniziativa Parlamentare) -
C.4759
, 17 aprile 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale.
SCALFARO ed altri: Modifica dell'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni del Governo (iniziativa Parlamentare) -
C.5231
, 14 novembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XI Legislatura della Repubblica italiana
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e la Bolivia,fatto a Roma il 30 aprile 1990 (iniziativa Governativa) -
C.2011
, 10 dicembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1952
1
1955
3
1956
28
1957
24
1958
14
1959
27
1960
16
1961
25
1962
14
1963
74
1964
137
1965
110
1966
104
1967
166
1968
136
1969
97
1970
50
1971
24
1972
14
1973
12
1974
52
1975
111
1976
49
1980
19
1981
31
1982
42
1983
9
1984
6
1985
1
1986
1
1987
53
1988
78
1989
33
1990
3
1992
29
1993
33