Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Crispi
/
XIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Crispi
Nasce a Ribera (Agrigento) il 4 ottobre 1818
Deceduto a Napoli il 11 agosto 1901
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 27 novembre 1901
Presidente della Camera
Legislatura XIII del Regno d'Italia
XIX Legislatura del Regno d'Italia (10.06.1895 - 02.03.1897)
31
Interventi e citazioni
|
2
Documenti
|
9
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (9)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (9)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
XIX Legislatura del Regno d'Italia
"Requisizioni militari e somministrazione dei Comuni alle truppe" (iniziativa Governativa) -
C.54
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Riforma del servizio di sorveglianza sulle Caldaie a Vapore" (iniziativa Governativa) -
C.107
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Modificazioni alla legge 23 luglio 94, n. 340" (iniziativa Governativa) -
C.108
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Sul tiro a Segno Nazionale" (iniziativa Governativa) -
C.109
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in Legge del R. D. 16 settembre 1894 n. 437 relativo ai Funerali di S. E. Giacomo Durando" (iniziativa Governativa) -
C.110
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in Legge del R. D. 18 gennaio 1895 n. 20 relativo ai Funerali del Comm. Gennaro Celli procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano" (iniziativa Governativa) -
C.111
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Assegnazione straordinaria di lire 2.300 sul bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1895-96, per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma, in corrispettivo di locali ceduti al demanio dello Stato" (iniziativa Governativa) -
C.161
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Commissione d'inchiesta parlamentare da nominarsi dal Presidente della Camera, sui fatti denunziati dal Deputato Barzilai nelle tornate del 26 e 27 novembre 1895" (iniziativa Governativa) -
C.170
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma" (iniziativa Governativa) -
C.187
, 19 marzo 1896
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1896
1