Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacinto Urso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacinto Urso
Nasce a Lecce (Puglia) il 12 giugno 1925
Funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
128
Atti di indirizzo e controllo
|
110
Interventi
|
276
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
BOFFARDI ed altri: Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale (iniziativa Parlamentare) -
C.2072
, 16 marzo 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPPELLI ed altri: Modifiche alla legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.2113
, 13 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCOLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale dello sport (iniziativa Parlamentare) -
C.2269
, 20 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEL DUCA ed altri: Modifiche ed integrazione alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (iniziativa Parlamentare) -
C.2278
, 21 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SALOMONE ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 27 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Provvedimenti per il rilancio del credito artigiano agevolato nel triennio 1979-1981 (iniziativa Parlamentare) -
C.2620
, 22 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
11
1964
22
1965
20
1966
7
1967
13
1968
18
1969
35
1970
18
1971
16
1972
22
1973
14
1974
14
1976
7
1977
9
1978
6
1979
21
1980
12
1981
7
1982
4