Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacinto Urso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacinto Urso
Nasce a Lecce (Puglia) il 12 giugno 1925
Funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
276
Progetti di legge presentati
|
128
Atti di indirizzo e controllo
|
110
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
11
1964
22
1965
20
1966
7
1967
13
1968
18
1969
35
1970
18
1971
16
1972
22
1973
14
1974
14
1976
7
1977
9
1978
6
1979
21
1980
12
1981
7
1982
4