Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Andreotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Andreotti
Nasce a Roma (Lazio) il 14 gennaio 1919
Deceduto il 6 maggio 2013
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Presidente del Consiglio
I Governo Andreotti (17.02.1972 - 26.06.1972)
II Governo Andreotti (26.06.1972 - 07.07.1973)
III Governo Andreotti (29.07.1976 - 11.03.1978)
IV Governo Andreotti (11.03.1978 - 20.03.1979)
V Governo Andreotti (20.03.1979 - 04.08.1979)
VI Governo Andreotti (22.07.1989 - 12.04.1991)
VII Governo Andreotti (12.04.1991 - 28.06.1992)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
42
Incarichi di governo
|
7
Atti di indirizzo e controllo
|
585
Interventi
|
23
Bibliografia del Parlamento
|
1120
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1980
VIII Legislatura della Repubblica italiana
GUI ed altri: Adeguamento e proroga dei contributi dello Stato alla Società europea di cultura (SEC) (iniziativa Parlamentare) -
C.1242
, 9 gennaio 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Adeguamento e proroga dei contributi dello Stato alla Societa' europea di cultura (SEC).
PICANO ed altri: Istituzione di una Sezione distaccata della Corte di appello di Roma a Frosinone (iniziativa Parlamentare) -
C.1359
, 4 febbraio 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
REGGIANI ed altri: Norme per la nomina dei rappresentanti di categoria nei consigli di amministrazione degli enti pubblici preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero, indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (iniziativa Parlamentare) -
C.1410
, 15 febbraio 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (iniziativa Parlamentare) -
C.1740
, 21 maggio 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro gli infortuni alle casalinghe (iniziativa Parlamentare) -
C.1981
, 29 agosto 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1954
6
1955
24
1956
64
1957
57
1958
101
1959
43
1960
11
1961
23
1962
20
1963
10
1964
16
1965
13
1966
21
1967
38
1968
33
1969
1
1970
2
1971
8
1972
12
1973
12
1974
8
1975
59
1976
39
1977
11
1978
11
1979
5
1980
5
1983
28
1984
59
1985
30
1986
35
1987
69
1988
38
1989
46
1990
46
1991
71
1992
45