Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Natali Pierucci Bondi
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Natali
(Lorenzo Natali Pierucci Bondi)
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 ottobre 1922
Deceduto il 28 agosto 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
Elezioni di domenica 28 aprile 1963
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 09 maggio 1963 , con convalida del 21 maggio 1964
Eletto nella circoscrizione L'AQUILA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi di governo
32
Progetti di legge presentati
36
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1964
3
1965
3
1966
9
1967
11
1968
6