Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Natali Pierucci Bondi
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Natali
(Lorenzo Natali Pierucci Bondi)
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 ottobre 1922
Deceduto il 28 agosto 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
Elezioni di domenica 7 maggio 1972
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 16 maggio 1972 , con convalida del 11 luglio 1972
Eletto nella circoscrizione L'AQUILA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
21
Progetti di legge presentati
7
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1972
15
1973
6