Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Natali Pierucci Bondi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Natali
(Lorenzo Natali Pierucci Bondi)
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 ottobre 1922
Deceduto il 28 agosto 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
16
Incarichi di governo
|
160
Progetti di legge presentati
|
263
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Segretario dal 26 giugno 1953 al 7 luglio 1955
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1951
7
1952
6
1953
12
1954
4
1955
6
1959
5
1960
3
1964
3
1965
3
1966
9
1967
11
1968
25
1969
8
1970
14
1971
15
1972
20
1973
6
1976
3