Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Capanna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Capanna
Nasce a Citta' Di Castello (Perugia) il 10 gennaio 1945
Laurea in filosofia
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
717
Atti di indirizzo e controllo
|
48
Interventi
|
96
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1989
X Legislatura della Repubblica italiana
TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (iniziativa Parlamentare) -
C.3600
, 2 febbraio 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUSSO SPENA ed altri: Norme per l'istituzione del reddito minimo garantito (iniziativa Parlamentare) -
C.3664
, 21 febbraio 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GUERZONI ed altri: Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa militare, contenimento della spesa per armamenti e istituzione del Dipartimento per la difesa civile non armata (iniziativa Parlamentare) -
C.3935
, 11 maggio 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALBO CECCARELLI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (iniziativa Parlamentare) -
C.4127
, 26 ottobre 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LANZINGER ed altri: Divieto di circolazione nelle ore notturne e riduzione dei pesi massimi a pieno carico dei veicoli (iniziativa Parlamentare) -
C.4209
, 22 settembre 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AULETA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (iniziativa Parlamentare) -
C.4306
, 26 ottobre 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALBO CECCARELLI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (iniziativa Parlamentare) -
C.4395
, 6 dicembre 1989
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
6
1984
17
1985
14
1986
10
1987
25
1988
9
1989
7
1990
5
1991
1
1992
2