Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Capanna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Capanna
Nasce a Citta' Di Castello (Perugia) il 10 gennaio 1945
Laurea in filosofia
Gruppi
|
96
Progetti di legge presentati
|
717
Atti di indirizzo e controllo
|
48
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 6 febbraio 1985
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 ottobre 1983 al 2 agosto 1984
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 18 novembre 1983 al 2 agosto 1984
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 6 febbraio 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 22 ottobre 1987 al 4 luglio 1989
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
6
1984
17
1985
14
1986
10
1987
25
1988
9
1989
7
1990
5
1991
1
1992
2