Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Enzo Lupi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Lupi
(Maurizio Enzo Lupi)
Nasce a Milano il 3 ottobre 1959
Laurea in Scienze politiche; Dirigente d'impresa
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
245
Progetti di legge presentati
|
894
Atti di indirizzo e controllo
|
2041
Interventi
|
14
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Capogruppo dal 25 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Presidente dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la sicurezza
Presidente dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
XV Legislatura della Repubblica italiana
Grande commissione italo-russa
Presidente dal 5 agosto 2008 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione esaminatrice del "premio ilaria alpi e maria grazia cutuli"
Presidente dal 16 febbraio 2009 al 14 marzo 2013
Osservatorio della Camera dei deputati sui fenomeni di xenofobia e razzismo
Delegato al coordinamento delle attivita' dal 14 dicembre 2009 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 21 marzo 2013 al 29 aprile 2013
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 13 gennaio 2017 al 8 gennaio 2018
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 8 gennaio 2018 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Capogruppo dal 31 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
Vicepresidente dal 22 gennaio 2019 al 30 aprile 2021
Comitato permanente sulla politica estera per l'america latina
Presidente dal 29 aprile 2021 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
21
2003
29
2004
8
2005
10
2006
14
2007
8
2008
22
2009
12
2010
8
2011
9
2012
5
2013
19
2014
19
2015
14
2016
9
2017
3
2018
12
2019
1
2020
3
2021
3
2022
1