Deputati
Nino Sospiri
Nasce
a
Penne
(Pescara)
il
26 luglio 1948
Deceduto il 2 gennaio 2006
Diploma di perito chimico; perito chimico.
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 15 giugno 1979 , con convalida del 10 giugno 1980
Eletto
nella circoscrizione L'AQUILA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983