Deputati
Nino Sospiri
Nasce
a
Penne
(Pescara)
il
26 luglio 1948
Deceduto il 2 gennaio 2006
Diploma di perito chimico; perito chimico.
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 maggio 1996 , con convalida del 02 ottobre 1996
Eletto
nel collegio di Pescara
(circoscrizione ABRUZZI)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001