Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Ingrao
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Ingrao
Nasce a Lenola (Latina) il 30 marzo 1915
Deceduto il 27 settembre 2015
Laurea in giurisprudenza e in lettere; giornalista.
Presidente della Camera
Legislatura VII della Repubblica italiana
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
43
Atti di indirizzo e controllo
|
354
Interventi
|
14
Bibliografia del Parlamento
|
103
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963 n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province (iniziativa Parlamentare) -
C.3164
, 16 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province.
LIZZERO ed altri: Contributo per il monumento alla Resistenza da erigersi in Udine (iniziativa Parlamentare) -
C.3191
, 26 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (iniziativa Parlamentare) -
C.3457
, 29 settembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOGNONI ed altri: Revisione di norme e regolamenti che sanciscono la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 22 ottobre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1954
4
1955
2
1956
3
1957
1
1958
7
1959
2
1961
1
1962
6
1963
6
1964
3
1965
1
1966
4
1967
8
1968
5
1969
4
1970
1
1971
4
1972
6
1973
2
1974
1
1979
4
1981
2
1983
4
1984
1
1985
3
1986
2
1987
5
1988
2
1989
4
1990
2
1991
2
1992
1