Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Misasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Misasi
Nasce a Cosenza (Calabria) il 14 luglio 1932
Deceduto il 21 settembre 2000
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
11
Incarichi di governo
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
316
Interventi
|
95
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1958
III Legislatura della Repubblica italiana
STORTI ed altri: Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere (iniziativa Parlamentare) -
C.459
, 25 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCARASCIA MUGNOZZA ed altri: Norme in favore della pesca costiera per l'erogazione del credito attraverso la Fondazione Assistenza e Rifornimento Pesca (F.A.R.P.) (iniziativa Parlamentare) -
C.669
, 5 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione Assistenza Rifornimento Pesca (F.A.R.P.).
CAIAZZA ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale a Prato (iniziativa Parlamentare) -
C.701
, 12 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
10
1960
1
1961
4
1962
3
1963
5
1968
4
1969
1
1970
10
1971
11
1972
7
1973
2
1975
2
1976
2
1977
1
1979
2
1980
1
1981
1
1982
2
1983
2
1985
2
1986
1
1987
2
1991
13
1992
2
1993
1