Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Misasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Misasi
Nasce a Cosenza (Calabria) il 14 luglio 1932
Deceduto il 21 settembre 2000
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
11
Incarichi di governo
|
95
Progetti di legge presentati
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
316
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Membro dal 27 gennaio 1994 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
10
1960
1
1961
4
1962
3
1963
5
1968
4
1969
1
1970
10
1971
11
1972
7
1973
2
1975
2
1976
2
1977
1
1979
2
1980
1
1981
1
1982
2
1983
2
1985
2
1986
1
1987
2
1991
13
1992
2
1993
1