Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Lauricella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Lauricella
Nasce a Ravanusa (Agrigento) il 18 maggio 1922
Deceduto il 7 novembre 1996
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
5
Incarichi di governo
|
108
Progetti di legge presentati
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
VII Commissione difesa
Membro dal 2 gennaio 1966 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
Membro dal 29 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 10 luglio 1974
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 11 luglio 1974 al 17 gennaio 1975
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 17 gennaio 1975 al 26 febbraio 1975
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 26 febbraio 1975 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 25 marzo 1981
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 settembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
7
1965
5
1967
2
1968
3
1970
3
1971
21
1972
5
1973
6
1974
9
1975
4
1976
6
1977
6
1979
8
1980
3
1992
12
1993
6