Organi del
vi Commissione finanze e tesoro
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Franco Malfatti
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 07.07.1973
Membro
dal 25.05.1972
al 17.09.1973
-
-
Giuseppe La Loggia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 18.09.1973 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 17.09.1973
al 04.07.1976