Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvio Gava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Gava
Organi parlamentari
|
480
Progetti di legge presentati
|
103
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
16
Incarichi di governo
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (12.11.1949-27.01.1950)
VI Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (31.01.1950-26.07.1951)
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (27.07.1951-16.07.1953)
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Governo De Gasperi
Ministro dell'Industria e Commercio (16.07.1953-17.08.1953)
I Governo Pella
Ministro del Tesoro (17.08.1953-18.01.1954)
I Governo Fanfani
Ministro del Tesoro (18.01.1954-10.02.1954)
I Governo Scelba
Ministro del Tesoro (10.02.1954-06.07.1955)
I Governo Segni
Ministro del Tesoro (06.07.1955-30.01.1956)
I Governo Zoli
Ministro dell'Industria e Commercio (19.05.1957-01.07.1958)
V Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Rumor
Ministro di Grazia e Giustizia (12.12.1968-05.08.1969)
II Governo Rumor
Ministro di Grazia e Giustizia (05.08.1969-27.03.1970)
III Governo Rumor
MInistro dell'Industria, Commercio e Artigianato (27.03.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (06.08.1970-17.02.1972)
I Governo Andreotti
Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (17.02.1972-26.06.1972)
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Andreotti
MInistro senza Portafoglio (26.06.1972-07.07.1973)
con delega per la riforma della Pubblica Amministrazione (26.06.1972)
IV Governo Rumor
Ministro senza Portafoglio (07.07.1973-14.03.1974)
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (07.07.1973)
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1953
119
1954
134
1955
118
1956
14
1957
11
1958
2
1968
3
1969
35
1970
9
1971
26
1972
4
1973
2
1974
2