Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Menicacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Menicacci
Nasce a Foligno (Perugia) il 4 ottobre 1931
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
194
Progetti di legge presentati
|
236
Atti di indirizzo e controllo
|
133
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 10 luglio 1968 al 22 luglio 1970
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 22 luglio 1970 al 31 dicembre 1971
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Giunta delle elezioni
Membro dal 4 luglio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 10 gennaio 1977
Giunta delle elezioni
Membro dal 15 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VII Commissione difesa
Membro dal 10 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
19
1969
10
1970
18
1971
19
1972
34
1973
9
1974
9
1975
10
1976
46
1977
10
1978
4
1979
6