Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Gioberti
/
III Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Gioberti
Nasce a Torino il 5 aprile 1801
Deceduto a Parigi (Francia) il 26 ottobre 1852
Ecclesiastico
Presidente della Camera
Legislatura I del Regno di Sardegna
III Legislatura del Regno di Sardegna (30.07.1849 - 20.11.1849)
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849