I Governo Andreotti
Dal 17 febbraio 1972 al 26 giugno 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 febbraio 1972 al 30 maggio 1972
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato
Luigi Borghi,
Girolamo La Penna,
Vittorio Cervone,
Onorio Cengarle,
Maria Pia Dal Canton,
Fernando De Marzi,
Adolfo Sarti,
Vincenzo Russo,
Giovanni Maria Venturi,
Mario Toros,
Bernardo d'Arezzo,
Dario Antoniozzi,
Giovanni Zonca,
Barbaro Lo Giudice,
Bonaventura Picardi,
Renzo Forma,
Attilio Iozzelli,
Vito Lattanzio,
Mario Pedini,
Erminio Pennacchini,
Ernesto Pucci,
Leandro Rampa,
Elio Rosati,
Angelo Salizzoni,
Vincenzo Scarlato,
Giuseppe Sinesio,
Sebastiano Vincelli,
Corrado Belci,
Loris Biagioni,
Antonio Bisaglia
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Aurelio Curti
-
-
Giulio Andreotti
-
Presidente del Consiglio
dal 17 febbraio 1972 al 26 giugno 1972
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Italo Giulio Caiati
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord (17.02.1972)
-
-
Eugenio Gatto
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
con delega per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni (17.02.1972)
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
con delega per la riforma della Pubblica Amministrazione (17.02.1972)
-
-
Carlo Russo
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
con delega per i rapporti tra Governo e Parlamento (17.02.1972)
con delega per i compiti politici particolari e di coordinamento, con speciale riguardo alla Presidenza della Delegazione italiana all'ONU (17.02.1972)
-
-
Fiorentino Sullo
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
con delega per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (17.02.1972)
-
-
Franco Evangelisti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 22.02.1972
al 26.06.1972
con funzione di Segretario (22.02.1972)
-
-
Aurelio Curti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero della difesa
Ministero del tesoro
Ministero della marina mercantile
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle finanze
-
-
Luigi Borghi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Corrado Belci
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero del turismo e spettacolo
-
-
Renzo Forma
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero della sanita'
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Mario Toros
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
-
-
Leandro Rampa
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Elio Rosati
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero degli affari esteri
-
-
Aldo Moro
-
Ministro
dal 17.02.1972
al 26.06.1972
-
-
Mario Pedini
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dell'interno
-
-
Adolfo Sarti
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
-
-
Ernesto Pucci
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.02.1972
al 26.06.1972
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile